Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mauro Mellini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mauro Mellini
Nasce a Civitavecchia (Roma) il 10 febbraio 1927
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
3125
Atti di indirizzo e controllo
|
1083
Interventi
|
6
Bibliografia del Parlamento
|
151
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1990
X Legislatura della Repubblica italiana
TAMINO ed altri: Divieto dell'uso di reti pelagiche derivanti per la pesca del pescespada e dell'alalunga (iniziativa Parlamentare) -
C.4701
, 28 marzo 1990
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BIONDI ed altri: Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale (iniziativa Parlamentare) -
C.4759
, 17 aprile 1990
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di informazione di interesse generale.
CICCIOMESSERE ed altri: Disposizioni contro i reati informatici e telematici (iniziativa Parlamentare) -
C.5076
, 18 settembre 1990
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MELLINI ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione (iniziativa Parlamentare) -
C.5085
, 24 settembre 1990
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SCALFARO ed altri: Modifica dell'articolo 94 della Costituzione in materia di dimissioni del Governo (iniziativa Parlamentare) -
C.5231
, 14 novembre 1990
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1976
9
1977
5
1978
4
1979
24
1980
21
1981
7
1982
13
1983
4
1984
3
1987
22
1988
20
1989
11
1990
5
1991
2
1992
1