Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Natale Pisicchio
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Natale Pisicchio
Nasce a Corato (Bari) il 2 febbraio 1921
Deceduto il 16 luglio 2005
Sindacalista.
Gruppi
|
2
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
441
Progetti di legge presentati
|
181
Atti di indirizzo e controllo
|
73
Interventi
|
Organi parlamentari
V Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione
Membro dal 10 luglio 1968 al 24 maggio 1972
XI Commissione agricoltura e foreste
Membro dal 7 agosto 1969 al 27 marzo 1970
VI Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
Vicepresidente dal 6 dicembre 1978 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione (lavoro - assistenza e previdenza sociale - cooperazione)
Vicepresidente dal 11 luglio 1979 al 8 agosto 1979
Membro dal 11 luglio 1979 al 11 luglio 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione (giustizia)
Membro dal 24 luglio 1985 al 24 settembre 1985
XIII Commissione (lavoro - assistenza e previdenza sociale - cooperazione)
Membro dal 25 settembre 1985 al 1 luglio 1987
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1968
8
1969
27
1970
21
1971
21
1972
47
1973
34
1974
27
1975
12
1976
38
1977
28
1978
12
1979
15
1980
29
1981
30
1982
35
1983
8
1985
8
1986
26
1987
15