Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Nicola Musto
/
III Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Nicola Musto
Nasce a Trani (Bari) il 22 agosto 1919
Deceduto il 5 aprile 1961
Impiegato, sindacalista.
III Legislatura della Repubblica italiana (12.06.1958 - 15.05.1963)
Elezioni di domenica 25 maggio 1958
Proporzionale (1946-1993)
Proclamato il 05 giugno 1958 , con convalida del 09 luglio 1959
Eletto nella circoscrizione BARI con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 05 aprile 1961 per decesso
Viene sostituito da
Ada Del Vecchio
.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
16
Interventi
|
12
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (0)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 0 risultati
Naviga
ultimo esito ricerca
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Progetti di legge presentati
1958
2
1959
4
1960
6