Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Nives Gessi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Nives Gessi
Nasce a Argenta (Ferrara) il 23 dicembre 1923
Deceduta il 21 giugno 1994
Sindacalista.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
1
Incarichi parlamentari
68
Progetti di legge presentati
29
Interventi
2
Immagini
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1963
4
1964
13
1965
5
1966
4
1967
12
1968
8
1969
13
1970
3
1971
4
1972
2