Deputati
Paolo Allegra
Nasce
a
Novara
(Piemonte)
il
2 dicembre 1950
Laurea in filosofia; docente universitario
VIII Legislatura della Repubblica italiana (20.06.1979 - 11.07.1983)
- Elezioni di domenica 3 giugno 1979 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 20 giugno 1979 , con convalida del 13 febbraio 1979
Eletto
nella circoscrizione TORINO
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 11 luglio 1983