Deputati
Pier Ferdinando Casini
Nasce
a
Bologna
il
3 dicembre 1955
Laurea in giurisprudenza; dirigente d'azienda
XI Legislatura della Repubblica italiana (23.04.1992 - 14.04.1994)
- Elezioni di domenica 5 aprile 1992 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 17 aprile 1992 , con convalida del 04 marzo 1993
Eletto
nella circoscrizione BOLOGNA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 14 aprile 1994