Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Pietro De Rossi Di Santa Rosa
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Pietro De Rossi Di Santa Rosa
Nasce a Savigliano (Cuneo) il 5 aprile 1805
Deceduto a Torino il 5 agosto 1850
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 5 novembre 1850
5
Incarichi di governo
|
96
Interventi e citazioni
|
8
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (8)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (8)
Iniziativa parlamentare (0)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 8 risultati
I Legislatura del Regno di Sardegna
Istituzione, in ogni capoluogo di divisione amministrativa, di Camere di commercio e di Comitati di commercio nelle altre località (iniziativa Governativa) -
C.
, 26 ottobre 1848
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
III Legislatura del Regno di Sardegna
Soppressione delle compagnie barracellari in Sardegna (iniziativa Governativa) -
C.61
, 31 ottobre 1849
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
IV Legislatura del Regno di Sardegna
Sospensione sino al 1° aprile 1850 del regio decreto 11 settembre 1849 relativo all'introduzione del sistema metrico decimale. Già approvato dal Senato il 28 dicembre 1849 (iniziativa Governativa) -
C.3
, 31 dicembre 1849
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Abolizione dei diritti differenziali a favore delle Nazioni che offriranno la reciprocità" (iniziativa Governativa) -
C.27
, 14 gennaio 1850
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Vérification des poids et des mesures" (iniziativa Governativa) -
C.31
, 26 gennaio 1850
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Tutela della quercia da sughero in Sardegna nelle tre divisioni amministrative di Cagliari, Sassari e Nuoro (iniziativa Governativa) -
C.48
, 28 marzo 1850
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Tasse di navigazione, ancoraggio, faro, stazione, darsena e navigazione a vapore (iniziativa Governativa) -
C.89
, 6 luglio 1850
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Manutenzione dei porti ed opere da eseguirsi, sia di natura militare che civile (iniziativa Governativa) -
C.90
, 6 luglio 1850
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno di Sardegna
I Legislatura
08.05.1848 - 30.12.1848
II Legislatura
01.02.1849 - 30.03.1849
III Legislatura
30.07.1849 - 20.11.1849
IV Legislatura
20.12.1849 - 20.11.1853
Progetti di legge presentati
1848
1
1849
2
1850
5