Portale storico della Camera dei deputati
7
Incarichi di governo
- Consulta nazionale
-
I Governo Parri
Alto Commissario per la Sardegna: Alto Commissariato, dal 21.06.1945 al 10.12.1945
-
I Governo De Gasperi
Alto Commissario per la Sardegna (10.12.1945-13.07.1946)
Alto Commissario per la Sardegna: Alto Commissariato, dal 10.12.1945 al 13.07.1946
- Assemblea Costituente
-
II Governo De Gasperi
Alto Commissario per la Sardegna (13.07.1946-02.02.1947)
-
III Governo De Gasperi
Alto Commissario aggiunto per la Sardegna (02.02.1947-31.05.1947)
-
IV Governo De Gasperi
Alto Commissario per la Sardegna (31.05.1947-23.05.1948)
- I Legislatura della Repubblica italiana
-
V Governo De Gasperi
Alto Commissario per la Sardegna (27.05.1948-28.05.1949)