Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Randolfo Pacciardi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Randolfo Pacciardi
Nasce a Giuncarico (Gavorrano) il 1 gennaio 1899
Deceduto il 14 aprile 1991
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
191
Progetti di legge presentati
|
322
Interventi
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
4
Incarichi di governo
Assemblea Costituente
IV Governo De Gasperi
Ministro senza Portafoglio (15.12.1947-23.05.1948)
con funzione di Vicepresidente del Consiglio (15.12.1947)
I Legislatura della Repubblica italiana
V Governo De Gasperi
Ministro della Difesa (23.05.1948-27.01.1950)
VI Governo De Gasperi
Ministro della Difesa (27.01.1950-26.07.1951)
VII Governo De Gasperi
Ministro della Difesa (26.07.1951-16.07.1953)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1948
13
1949
30
1950
41
1951
47
1952
35
1953
6
1955
5
1956
1
1957
1
1958
7
1963
1
1965
1
1967
3