Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Riccardo Tamburro
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Riccardo Tamburro
Nasce a Campobasso (Molise) il 8 gennaio 1961
Laurea in ingegneria elettronica; dirigente
Gruppi
|
17
Progetti di legge presentati
|
15
Atti di indirizzo e controllo
|
16
Interventi
|
Organi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
XII Commissione (affari sociali)
Membro dal 2 maggio 2005 al 27 aprile 2006
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
2001
2
2003
1
2004
2
2005
11
2006
1