Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Rino Serri
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Rino Serri
Nasce a Casina (Reggio Nell'Emilia) il 23 gennaio 1933
Deceduto il 6 aprile 2006
Licenza media superiore; impiegato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
96
Atti di indirizzo e controllo
|
12
Interventi
|
56
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (0)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 0 risultati
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Repubblica - Senato
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
Progetti di legge presentati
1979
1
1980
9
1981
6
1982
3
1983
15
1984
12
1985
6
1987
4