Deputati
Romano Tommasi
Nasce
a
Magre'
(Schio)
il
6 agosto 1896
Deceduto il 3 settembre 1983
Laurea in chimica e farmacia e in scienze agrarie; farmacista.
I Legislatura della Repubblica italiana (08.05.1948 - 24.06.1953)
- Elezioni di domenica 18 aprile 1948 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 24 aprile 1948 , con convalida del 22 giugno 1948
Eletto
nella circoscrizione VERONA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 24 giugno 1953