Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Sergio Gambini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Sergio Gambini
Nasce a Bologna (Emilia-Romagna) il 1 agosto 1952
Laurea in filosofia; dirigente politico
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
182
Progetti di legge presentati
|
390
Atti di indirizzo e controllo
|
112
Interventi
|
Organi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica
Membro dal 1 aprile 1997 al 16 luglio 1997
Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662
Membro dal 17 luglio 1997 al 29 maggio 2001
XIV Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione (attività produttive, commercio e turismo)
Membro dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Capogruppo dal 21 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Commissione di cooperazione italo-messicana
Membro dal 1 agosto 2002 al 26 aprile 2006
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Repubblica - Senato
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
2001
42
2002
41
2003
38
2004
32
2005
25
2006
4