Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Sergio Gambini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Sergio Gambini
Nasce a Bologna (Emilia-Romagna) il 1 agosto 1952
Laurea in filosofia; dirigente politico
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
182
Progetti di legge presentati
|
390
Atti di indirizzo e controllo
|
112
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO
Membro dal 4 giugno 2001 (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO )
Membro del c.d. dal 13 febbraio 2002 (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Repubblica - Senato
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
2001
42
2002
41
2003
38
2004
32
2005
25
2006
4