Deputati
Sergio Gambini
Nasce
a
Bologna
(Emilia-Romagna)
il
1 agosto 1952
Laurea in filosofia; dirigente politico
XIV Legislatura della Repubblica italiana (30.05.2001 - 27.04.2006)
- Elezioni di domenica 13 maggio 2001 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 18 maggio 2001 , con convalida del 13 marzo 2002
Eletto
nel collegio di Rimini - Sant'Arcangelo Di Romagna
(circoscrizione EMILIA-ROMAGNA)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 27 aprile 2006