Portale storico della Camera dei deputati
4
Incarichi di governo
- XVII Legislatura della Repubblica italiana
-
I Governo Letta
Sottosegretario di Stato allo Sviluppo economico (03.05.2013-21.02.2014)
-
I Governo Renzi
Sottosegretario di Stato allo Sviluppo economico (28.02.2014-29.01.2016)
Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai trasporti (29.01.2016-12.12.2016)
-
I Governo Gentiloni Silveri
Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti (29.12.2016-25.05.2017)