Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Stefano Servadei
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Stefano Servadei
Nasce a Forli' (Emilia-Romagna) il 21 gennaio 1923
Laurea in scienze economiche e commerciali; commercialista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
668
Atti di indirizzo e controllo
|
193
Interventi
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
170
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (2)
Altro firmatario (2)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1973
VI Legislatura della Repubblica italiana
SERVADEI: Riversibilità della pensione in favore della madre superstite ove ricorrano le condizioni di cui al sesto comma dell'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni a carico dello Stato (iniziativa Parlamentare) -
C.1587
, 30 gennaio 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
VITTORELLI ed altri: Concessione di un contributo annuo di lire 80.000.000 a favore della Fondazione Giacomo Brodolini con sede a Roma (iniziativa Parlamentare) -
C.1599
, 1 febbraio 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ZACCAGNINI ed altri: Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Ravenna (iniziativa Parlamentare) -
C.1725
, 22 febbraio 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SERVADEI e FAGONE: Riduzione a 12 mesi della ferma di leva per tutti i militari (iniziativa Parlamentare) -
C.1973
, 4 aprile 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Nuove norme per il servizio di leva.
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1963
2
1964
7
1965
2
1966
5
1967
9
1968
2
1969
17
1970
7
1971
7
1972
12
1973
4
1974
2
1975
9
1976
16
1977
10
1978
5
1979
26
1980
13
1981
8
1982
4
1983
3