Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Teofilo Rossi Di Montelera
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Teofilo Rossi Di Montelera
Nasce a Chieri (Torino) il 27 ottobre 1865
Deceduto a Torino il 29 dicembre 1927
Sindaco di Torino
Commemorazioni
AP, Senato del Regno, Discussioni, 7 febbraio 1928
4
Incarichi di governo
149
Progetti di legge presentati
81
Interventi e citazioni
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
Progetti di legge presentati
1921
3
1922
59
1923
61