Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vincenzo Miglietti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vincenzo Miglietti
Nasce a Torino il 25 maggio 1809
Deceduto a Nichelino (Torino) il 14 luglio 1864
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
Organi parlamentari
1
Incarichi parlamentari
2
Incarichi di governo
5
Progetti di legge presentati
194
Interventi e citazioni
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno di Sardegna
IV Legislatura
20.12.1849 - 20.11.1853
V Legislatura
19.12.1853 - 25.10.1857
VI Legislatura
14.12.1857 - 21.01.1860
VII Legislatura
02.04.1860 - 17.12.1860
Regno d'Italia
VIII Legislatura
18.02.1861 - 07.09.1865
Progetti di legge presentati
1861
4
1862
1