Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vincenzo Rivera
/
I Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vincenzo Rivera
Nasce a L'Aquila (Abruzzo) il 6 aprile 1890
Deceduto il 19 febbraio 1967
Laurea in scienze naturali; botanico, docente universitario.
I Legislatura della Repubblica italiana (08.05.1948 - 24.06.1953)
Elezioni di domenica 18 aprile 1948
Proporzionale (1946-1993)
Proclamato il 26 aprile 1948 , con convalida del 03 agosto 1948
Eletto nella circoscrizione L'AQUILA con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 24 giugno 1953
Organi parlamentari
|
10
Progetti di legge presentati
|
81
Interventi
|
Gruppi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 1 giugno 1948 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Progetti di legge presentati
1948
2
1949
1
1950
3
1951
2
1952
2