Deputati
Vincenzo Selvaggi
Nasce
a
San Massimo
(Campobasso)
il
13 luglio 1913
Deceduto il 10 marzo 1957
Laurea in scienze politiche e in scienze economiche; giornalista.
Assemblea Costituente (25.06.1946 - 31.01.1948)
- Elezioni di domenica 2 giugno 1946 Costituente: proporzionale (1946)
-
Proclamato il 18 giugno 1946 , con convalida del 25 luglio 1946
Eletto
nella circoscrizione COLLEGIO UNICO NAZIONE
per la lista Blocco Nazionale della Libertà con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 31 gennaio 1948