Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vittorio Dotti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vittorio Dotti
Nasce a Milano (Lombardia) il 26 dicembre 1940
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
2
Incarichi parlamentari
|
18
Progetti di legge presentati
|
39
Atti di indirizzo e controllo
|
64
Interventi
|
Organi parlamentari
XII Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Vicepresidente dal 21 aprile 1994 al 9 novembre 1994
Membro dal 21 aprile 1994 al 9 novembre 1994
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 25 maggio 1994 al 8 maggio 1996
Comitato per la sicurezza
Presidente dal 27 maggio 1994 al 9 settembre 1994
Membro dal 27 maggio 1994 al 9 settembre 1994
Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi
Membro dal 8 settembre 1994 al 8 maggio 1996
Conferenza dei capigruppo
Membro dal 14 ottobre 1994 al 27 marzo 1996
Commissione speciale per il riordino del settore radiotelevisivo
Membro dal 1 marzo 1995 al 8 maggio 1996
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
Progetti di legge presentati
1994
5
1995
12
1996
1