Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Atti e documenti
condividi
segnala
scarica rdf
Atti e documenti
Atti di indirizzo e controllo
pagina
1
di 26
VIII Legislatura della Repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/02253 presentata da CALDERISI (PR) in data 19830104
INTERPELLANZA 2/02254 presentata da MAGRI (PDUP) in data 19830104
INTERPELLANZA 2/02255 presentata da MILANI ELISEO (PDUP) in data 19830104
INTERPELLANZA 2/02256 presentata da VALENSISE (MSI DN) in data 19830104
INTERPELLANZA 2/02257 presentata da VALENSISE (MSI DN) in data 19830104
INTERPELLANZA 2/02258 presentata da BAGHINO (MSI DN) in data 19830104
INTERPELLANZA 2/02259 presentata da CRISTOFORI (DC) in data 19830110
INTERPELLANZA 2/02260 presentata da RIPPA (PR) in data 19830110
INTERPELLANZA 2/02261 presentata da SPINI (PSI) in data 19830110
INTERPELLANZA 2/02262 presentata da AGLIETTA (PR) in data 19830110
INTERPELLANZA 2/02263 presentata da ROCCELLA (PR) in data 19830110
INTERPELLANZA 2/02264 presentata da GREGGI (MISTO) in data 19830110
INTERPELLANZA 2/02265 presentata da GREGGI (MISTO) in data 19830110
INTERPELLANZA 2/02266 presentata da CALDERISI (PR) in data 19830111
INTERPELLANZA 2/02267 presentata da AGLIETTA (PR) in data 19830111
INTERPELLANZA 2/02268 presentata da TESSARI ALESSANDRO (PR) in data 19830111
INTERPELLANZA 2/02269 presentata da NAPOLITANO (PCI) in data 19830111
INTERPELLANZA 2/02270 presentata da MILANI ELISEO (PDUP) in data 19830111
INTERPELLANZA 2/02271 presentata da MENNITTI (MSI DN) in data 19830111
INTERPELLANZA 2/02272 presentata da RODOTA' (MISTO IND S) in data 19830111
pagina
1
di 26
Atti e documenti
Atti di indirizzo e controllo
numero
anno
firmatari
Hai trovato: 520 atti
Tipo
Interpellanze
Anni
1983
Categoria
Atti di controllo
Filtra per periodo o legislatura
Repubblica italiana
20.06.1979 - 11.07.1983
VIII
(294)
12.07.1983 - 01.07.1987
IX
(226)