IV Governo Crispi
Dal 14 giugno 1894 al 10 marzo 1896
XVIII Legislatura del Regno d'Italia
XIX Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 14 giugno 1894 al 19 giugno 1894
-
Vengono nominati
-
Ministro
Augusto Barazzuoli,
Alberto Blanc,
Giuseppe Saracco,
Sidney Costantino Sonnino,
Francesco Crispi,
Guido Baccelli,
Stanislao Mocenni,
Enrico Costantino Morin,
Paolo Boselli,
Maggiorino Ferraris,
Vincenzo Calenda Di Tavani
Sottosegretario
Pietro Antonelli,
Leone Romanin Jacur,
Antonio Salandra,
Roberto Galli,
Settimio Costantini,
Giacomo Bogliolo,
Luciano Serra,
Antonio Salandra,
Luigi Rava,
Edoardo Daneo
Presidenza del Consiglio
Ministero dell'agricoltura, industria e commercio
Ministero degli affari esteri
Ministero dei lavori pubblici
Ministero del tesoro
Ministero dell'interno
Ministero dell'istruzione pubblica
Ministero della guerra
Ministero della marina
Ministero delle finanze
Ministero delle poste e telegrafi
-
-
Luigi Rava
-
Sottosegretario
dal 14.06.1894
al 10.03.1896
Ministero di grazia e giustizia e dei culti