IV Governo Crispi
Dal 14 giugno 1894 al 10 marzo 1896
XVIII Legislatura del Regno d'Italia
XIX Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 21 giugno 1894 al 30 novembre 1894
Presidenza del Consiglio
Ministero dell'agricoltura, industria e commercio
Ministero degli affari esteri
Ministero dei lavori pubblici
Ministero del tesoro
Ministero dell'interno
Ministero dell'istruzione pubblica
Ministero della guerra
Ministero della marina
Ministero delle finanze
Ministero delle poste e telegrafi
-
-
Luigi Rava
-
Sottosegretario
dal 14.06.1894
al 10.03.1896
Ministero di grazia e giustizia e dei culti