Gruppi del VII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
VII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 4 agosto 1976 al 6 ottobre 1976
-
-
Flaminio Piccoli
-
dal 15.07.1976 al 02.10.1978
Membro
dal 05.07.1976 al 19.06.1979