Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XV Legislatura della Repubblica italiana
/ FORZA ITALIA
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XV Legislatura della Repubblica italiana
FORZA ITALIA
Dal 3 maggio 2006 al 28 aprile 2008
XV Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
Elio Vito
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Vicepres. vicario
Antonio Leone
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Vicepresidenti
Maria Teresa Armosino
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Isabella Bertolini
dal 23.02.2007 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Aldo Brancher
dal 08.06.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Donato Bruno
dal 03.05.2006 al 07.06.2006
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Pieralfonso Fratta Pasini
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Enrico La Loggia
dal 08.06.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Chiara Moroni
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Paolo Romani
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Consiglieri
Simone Baldelli
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Michaela Biancofiore
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Margherita Boniver
dal 23.02.2007 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Luigi Cesaro
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Stefania Gabriella Anastasia Craxi
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Benedetto Della Vedova
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Giorgio Jannone
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Giorgio Lainati
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Giuseppe Francesco Maria Marinello
dal 08.06.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Giovanni Marras
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Lorena Milanato
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Osvaldo Napoli
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Adriano Paroli
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Mario Pepe
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Guglielmo Picchi
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Jole Santelli
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Luigi Vitali
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Tesoriere
Gianfranco Conte
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Delegati d'aula
Simone Baldelli
dal 23.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Antonio Leone
dal 23.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Mario Pepe
dal 23.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
altri membri
Giovanni Ricevuto
dal 03.05.2006 al 20.07.2006
Gianfranco Micciche'
dal 03.05.2006 al 27.09.2006
Cesare Previti
dal 03.05.2006 al 31.07.2007
Riccardo Minardo
dal 03.05.2006 al 20.09.2007
Ferdinando Adornato
dal 03.05.2006 al 04.02.2008
Angelo Maria Sanza
dal 03.05.2006 al 04.02.2008
Gioacchino Alfano
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Angelino Alfano
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Valentina Aprea
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Sabatino Aracu
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Claudio Azzolini
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Giacomo Baiamonte
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Silvio Berlusconi
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Maurizio Bernardo
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Massimo Maria Berruti
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Mariella Bocciardo
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Paolo Bonaiuti
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Sandro Bondi
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Gabriele Boscetto
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Francesco Brusco
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Battista Caligiuri
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Cesare Campa
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Maria Rosaria Carfagna
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Gabriella Carlucci
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Luigi Casero
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Fiorella Ceccacci Rubino
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Remigio Ceroni
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Fabrizio Cicchitto
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Salvatore Cicu
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Francesco Colucci
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Nicola Cosentino
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Giuseppe Cossiga
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Enrico Costa
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Rocco Crimi
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Guido Crosetto
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Giovanni Dell'Elce
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Simeone Di Cagno Abbrescia
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Manuela Di Centa
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Domenico Di Virgilio
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Luigi Fabbri
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Giuseppe Fallica
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Gaetano Fasolino
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Luigi Fedele
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Salvatore Ferrigno
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Giuseppe Fini
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Raffaele Fitto
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Ilario Floresta
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Gregorio Fontana
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Pietro Franzoso
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Daniele Galli
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Fabio Garagnani
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Elisabetta Gardini
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Mariastella Gelmini
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Basilio Germana'
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Sestino Giacomoni
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Francesco Maria Giro
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Gaspare Giudice
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Ugo Maria Gianfranco Grimaldi
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Antonello Iannarilli
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Giancarlo Laurini
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Luigi Lazzari
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Vanni Lenna
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Simonetta Licastro Scardino
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Maurizio Lupi
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Antonio Martino
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Antonio Martusciello
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Salvatore Mazzaracchio
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Giustina Mistrello Destro
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Filippo Misuraca
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Gabriella Mondello
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Nino Mormino
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Enrico Nan
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Antonio Palmieri
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Giuseppe Palumbo
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Maurizio Paniz
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Patrizia Paoletti Tangheroni
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Gaetano Pecorella
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Paola Pelino
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Mario Pescante
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Mauro Pili
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Sergio Pizzolante
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Egidio Luigi Ponzo
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Stefania Prestigiacomo
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Laura Ravetto
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Dario Rivolta
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Massimo Romagnoli
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Giuseppe Romele
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Luciano Rossi
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Roberto Rosso
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Paolo Russo
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Claudio Scajola
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Giorgio Simeoni
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Francesco Stagno d'Alcontres
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Franco Stradella
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Piero Testoni
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Renzo Tondo
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Roberto Tortoli
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Giulio Tremonti
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Paolo Ugge'
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Mario Valducci
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Valentino Valentini
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Denis Verdini
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Antonio Giuseppe Maria Verro
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Alfredo Vito
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Valter Zanetta
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Marino Zorzato
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Ida d'Ippolito Vitale
dal 29.09.2006 al 28.04.2008
Angelo Santori
dal 31.07.2007 al 28.04.2008
Marco Pottino
dal 16.11.2007 al 28.04.2008
Storia
Composizione storica
03.05.2006
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Vengono eletti 5 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 15 deputati alla carica di Consigliere
Viene eletto 1 Tesoriere
Aderiscono 134 membri
23.05.2006
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Delegato d'aula
07.06.2006
1 Vicepresidente lascia l'incarico
08.06.2006
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Viene eletto 1 Consigliere
20.07.2006
Cessa 1 membro
27.09.2006
Cessa 1 membro
29.09.2006
Aderisce 1 membro
23.02.2007
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Consigliere
31.07.2007
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
20.09.2007
Cessa 1 membro
16.11.2007
Aderisce 1 membro
04.02.2008
Cessano 2 membri