Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XV Legislatura della Repubblica italiana
/ LEGA NORD PADANIA
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XV Legislatura della Repubblica italiana
LEGA NORD PADANIA
Dal 3 maggio 2006 al 28 aprile 2008
XV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 16 ottobre 2006 al 16 aprile 2007
Vengono eletti
VicePresidente
Roberto Cota
Delegato d'aula
Roberto Cota
Presidente
Roberto Maroni
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Vicepres. vicario
Gianpaolo Dozzo
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Vicepresidenti
Andrea Gibelli
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Roberto Cota
dal 16.10.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Delegati d'aula
Gianpaolo Dozzo
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Andrea Gibelli
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Roberto Cota
dal 16.10.2006 al 28.04.2008
Membro dal 03.05.2006 al 28.04.2008
altri membri
Marco Pottino
dal 03.05.2006 al 17.04.2007
Angelo Alessandri
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Stefano Allasia
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Lorenzo Bodega
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Federico Bricolo
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Matteo Brigandi'
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Davide Caparini
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Guido Dussin
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Giovanni Fava
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Alberto Filippi
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Maurizio Fugatti
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Massimo Garavaglia
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Giancarlo Giorgetti
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Paola Goisis
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Paolo Grimoldi
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Carolina Lussana
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Enrico Montani
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Gianluca Pini
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Giacomo Stucchi
dal 03.05.2006 al 28.04.2008
Storia
Composizione storica
03.05.2006
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Vicepres. vicario
Viene eletto 1 Vicepresidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Delegato d'aula
Aderiscono 23 membri
16.10.2006
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Delegato d'aula
17.04.2007
Cessa 1 membro