Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
VI Legislatura della Repubblica italiana
/ PARTITO COMUNISTA ITALIANO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del VI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
VI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 29 ottobre 1972 al 7 novembre 1972
Cessa
Roberto Marmugi
Presidente
Alessandro Natta
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Membro dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Vicepresidenti
Giuseppe d'Alema
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Membro dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Carlo Alberto Galluzzi
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Membro dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Segretari
Luigi Marras
dal 26.05.1972 al 12.12.1972
Membro dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Antonio Caruso
dal 26.05.1972 al 04.07.1976
Membro dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Alberto Malagugini
dal 26.05.1972 al 04.07.1976
Membro dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Mario Pochetti
dal 26.05.1972 al 04.07.1976
Membro dal 25.05.1972 al 04.07.1976
altri membri
Roberto Marmugi
dal 25.05.1972 al 29.10.1972
Aldo Arzilli
dal 25.05.1972 al 26.01.1973
Mauro Silvano Lombardi
dal 25.05.1972 al 28.04.1973
Giuliano De Laurentiis
dal 25.05.1972 al 12.10.1973
Tullio Benedetti
dal 25.05.1972 al 26.11.1974
Alessandro Ferretti
dal 25.05.1972 al 14.05.1975
Vito Damico
dal 25.05.1972 al 18.06.1975
Renato Bastianelli
dal 25.05.1972 al 21.08.1975
Domenico Valori
dal 25.05.1972 al 21.08.1975
Dolores Abbiati
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Veniero Accreman
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Peppino Aldrovandi
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Giorgio Amendola
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Vito Angelini
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Franco Assante
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Maruzza Astolfi
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Marco Baccalini
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Roberto Baldassari
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Vincenzo Baldassi
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Renato Ballarin
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Luciano Barca
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Mario Bardelli
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Mario Andrea Bartolini
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Gianfilippo Benedetti
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Giovanni Berlinguer
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Enrico Berlinguer
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Bruno Bernini
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Tommaso Biamonte
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Alfredo Bianchi
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Giorgio Bini
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Alfredo Bisignani
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Arrigo Boldrini
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Emo Bonifazi
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Giovanni Bortot
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Pier Giorgio Bottarelli
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Federico Brini
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Franco Busetto
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Giovanni Buzzoni
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Carla Capponi Bentivegna
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Umberto Cardia
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Giuseppe Carra'
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Alessandro Carri
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Carmen Casapieri
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Nicola Cataldo
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Francesco Catanzariti
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Sergio Ceravolo
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Benito Cerra
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Carlo Cerri
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Gino Cesaroni
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Giuseppe Chiarante
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Cecilia Chiovini Facchi
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Aurelio Ciacci
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Anna Maria Ciai Trivelli
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Mario Cirillo
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Giuseppe Cittadini
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Fabio Maria Ciuffini
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Franco Coccia
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Domenico Conte
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Vincenzo Corghi
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Aldo d'Alessio
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Luigi d'Angelo
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Antonio d'Auria
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Sergio De Carneri
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Giorgio De Sabbata
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Mario Vincenzo Di Gioia
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Fernando Di Giulio
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Gaetano Di Marino
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Marcello Di Puccio
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Claudio Donelli
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Francesco Dulbecco
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Attilio Esposto
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Adriana Fabbri Seroni
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Ivo Faenzi
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Girolamo Federici
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Giulietta Fibbi
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Renato Finelli
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Custode Fioriello
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Sergio Flamigni
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Mario Foscarini
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Bruno Fracchia
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Giovanni Furia
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Pietro Gambolato
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Mario Garbi
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Eraldo Gastone
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Giovanni Giadresco
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Gabriele Giannantoni
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Mario Giannini
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Roberto Giovannini
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Epifanio Cataldo Giudiceandrea
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Giuseppe Gramegna
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Giuseppe Guglielmino
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Pietro Ingrao
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Nilde Iotti
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Giuseppe Iperico
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Angelo Maria Jacazzi
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Vittorio Korach
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Angelo La Bella
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Salvatore La Marca
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Pio La Torre
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Giovanni Lamanna
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Mario Adriano Lavagnoli
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Silvio Leonardi
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Mario Lizzero
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Adriana Lodi Faustini Fustini
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Luigi Longo
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Emanuele Macaluso
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Giuseppe Mancuso
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Decimo Martelli
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Lodovico Maschiella
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Giuseppa Mendola
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Lorenzo Menichino
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Vincenzo Miceli
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Giorgio Milani
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Aldo Mirate
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Renato Monti
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Isacco Nahoum
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Giorgio Napolitano
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Cesarino Niccolai
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Giuseppe Noberasco
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Giancarlo Pajetta
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Mario Pani
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Pasquale Pascariello
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Eugenio Peggio
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Emilio Pegoraro
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Maria Agostina Pellegatta
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Giovanni Pellicani
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Sergio Pellizzari
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Tommaso Perantuono
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Gino Picciotto
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Enrico Piccone
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Michele Pistillo
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Leonello Raffaelli
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Marino Raicich
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Vincenzo Raucci
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Alfredo Reichlin
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Salvatore Riela
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Grazia Riga
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Egizio Sandomenico
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Renato Sandri
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Eirene Sbriziolo De Felice
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Vinicio Scipioni
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Donato Scutari
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Sergio Segre
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Luciana Sgarbi Bompani
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Albino Skerk
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Ugo Spagnoli
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Livio Stefanelli
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Renata Talassi Giorgi
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Mario Tamini
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Danilo Tani
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Giulio Tedeschi
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Adelio Terraroli
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Sergio Tesi
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Alessandro Tessari
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Alberto Todros
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Aldo Tortorella
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Filippo Traina
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Girolamo Tripodi
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Rubes Triva
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Antonello Trombadori
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Savino Giuseppe Vania
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Guido Venegoni
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Giuseppe Venturoli
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Veraldo Vespignani
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Ugo Vetere
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Stefano Vetrano
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Nazareno Vitali
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Francesco Zoppetti
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Storia
Composizione storica
25.05.1972
Viene eletto il Presidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Aderiscono 175 membri
26.05.1972
Vengono eletti 4 deputati alla carica di Segretario
29.10.1972
Cessa 1 membro
08.11.1972
Aderisce 1 membro
12.12.1972
Viene eletto 1 Segretario
1 Segretario lascia l'incarico
26.01.1973
Cessa 1 membro
31.01.1973
Aderisce 1 membro
28.04.1973
Cessa 1 membro
03.05.1973
Aderisce 1 membro
12.10.1973
Cessa 1 membro
17.10.1973
Aderisce 1 membro
26.11.1974
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
14.05.1975
Cessa 1 membro
20.05.1975
Aderisce 1 membro
18.06.1975
1 Segretario lascia l'incarico
Cessa 1 membro
25.06.1975
Aderisce 1 membro
21.08.1975
Cessano 2 membri
23.09.1975
Aderiscono 2 membri