Gruppi del VI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
VI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 23 settembre 1975 al 3 luglio 1976
-
-
Alessandro Natta
-
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
-
-
Giuseppe d'Alema
-
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
-
-
Antonio Caruso
-
dal 26.05.1972 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972 al 04.07.1976
-
-
Mario Pochetti
-
dal 26.05.1972 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972 al 04.07.1976