Gruppi del X Legislatura della Repubblica italiana
SINISTRA INDIPENDENTE
Dal 9 luglio 1987 al 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 21 marzo 1991 al 30 marzo 1991
-
-
Franco Bassanini
-
dal 20.07.1989 al 21.03.1991
Membro
dal 09.07.1987 al 22.04.1992