Organi del
Comitato permanente sui diritti umani
16 luglio 2013 - 22 marzo 2018
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 25 gennaio 2016 al 11 febbraio 2016
Vicepresidente
-
-
Gianni Farina
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 04.11.2015 al 22.03.2018
Membro
dal 04.11.2015
al 22.03.2018
Segretario
-
-
Marta Grande
MOVIMENTO 5 STELLE
-
dal 04.11.2015 al 22.03.2018
Membro
dal 04.11.2015
al 22.03.2018