Organi del
Comitato per la sicurezza
27 maggio 1994 - 8 maggio 1996
XII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 27 maggio 1994 al 8 settembre 1994
Presidente
-
-
Vittorio Dotti
FORZA ITALIA
-
dal 27.05.1994 al 09.09.1994
Membro
dal 27.05.1994
al 09.09.1994