Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XII Legislatura della Repubblica italiana
/
Comitati e altri organi interni
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Comitato per la sicurezza
27 maggio 1994 - 8 maggio 1996
XII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 27 maggio 1994 al 8 settembre 1994
viene eletto
Presidente
Vittorio Dotti
sono assegnati
Ugo Martinat
,
Maurizio Balocchi
,
Vittorio Dotti
,
Marida Bolognesi
Presidente
Vittorio Dotti
FORZA ITALIA
dal 27.05.1994 al 09.09.1994
Naviga
Storia
Composizione storica
27.05.1994
viene eletto il Presidente
sono assegnati 4 membri
09.09.1994
viene eletto il Presidente
è assegnato 1 membro
il Presidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
Gruppi
FORZA ITALIA (1)