Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XII Legislatura della Repubblica italiana
/
Comitati e altri organi interni
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Comitato per la sicurezza
27 maggio 1994 - 8 maggio 1996
XII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 9 settembre 1994 al 7 maggio 1996
lascia l'incarico
Presidente
Vittorio Dotti
viene eletto
Presidente
Raffaele Della Valle
cessa
Vittorio Dotti
è assegnato
Raffaele Della Valle
Presidenti
Vittorio Dotti
FORZA ITALIA
dal 27.05.1994 al 09.09.1994
Raffaele Della Valle
FORZA ITALIA
dal 09.09.1994 al 08.05.1996
Naviga
Storia
Composizione storica
27.05.1994
viene eletto il Presidente
sono assegnati 4 membri
09.09.1994
viene eletto il Presidente
è assegnato 1 membro
il Presidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
Gruppi
FORZA ITALIA (2)