Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione d'inchiesta sull'organizzazione e amministrazione della regia marina
27 marzo 1904 - 8 febbraio 1909
XXII Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 11 dicembre 1905 al 7 febbraio 1909
cessa
Domenico Primerano
Presidente
Girolamo Giusso
dal 10.05.1904 al 08.02.1909
Vicepresidenti
Oronzo Quarta
dal 26.05.1904 al 08.02.1909
Giuseppe Manfredi
dal 26.05.1904 al 08.02.1909
Segretari
Quirino Nofri
dal 10.05.1904 al 08.02.1909
Luigi Cagnetta
dal 26.05.1904 al 08.02.1909
altri membri
Leopoldo Franchetti
dal 10.05.1904 al 08.02.1909
Giuseppe Bracci Testasecca
dal 10.05.1904 al 08.02.1909
Felice Chiapusso
dal 17.05.1904 al 08.02.1909
Fausto Massimini
dal 17.05.1904 al 08.02.1909
Enrico Martuscelli
dal 26.05.1904 al 08.02.1909
Rinaldo Taverna
dal 10.04.1905 al 08.02.1909
Carlo Borgatta
dal 19.06.1905 al 08.02.1909
Giuseppe Mirri
dal 19.06.1905 al 08.02.1909
Donato Di Marzo
dal 19.06.1905 al 08.02.1909
Antonio Baldissera
dal 19.06.1905 al 08.02.1909
Domenico Primerano
dal 07.12.1905 al 11.12.1905
Naviga
Storia
Composizione storica
10.05.1904
viene eletto il Presidente
viene eletto 1 Segretario
sono assegnati 4 membri
13.05.1904
cessano 2 membri
17.05.1904
sono assegnati 2 membri
26.05.1904
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
viene eletto 1 Segretario
è assegnato 1 membro
10.04.1905
è assegnato 1 membro
19.06.1905
sono assegnati 5 membri
05.12.1905
cessa 1 membro
07.12.1905
è assegnato 1 membro
11.12.1905
cessa 1 membro