Organi del
Commissione parlamentare di collaborazione italo-spagnola
2 novembre 2006 - 28 aprile 2008
XV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 12 febbraio 2007 al 27 aprile 2008
Presidente
-
-
Carlo Leoni
L'ULIVO
-
dal 02.11.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 02.11.2006
al 28.04.2008