Organi del
Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti
12 novembre 2021 - 12 ottobre 2022
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 7 dicembre 2021 al 12 dicembre 2021
Presidente
-
-
Simone Baldelli
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
-
dal 02.12.2021 al 12.10.2022
Membro
dal 12.11.2021
al 12.10.2022
Vicepresidenti
-
-
Maria Soave Alemanno
MOVIMENTO 5 STELLE
-
dal 02.12.2021 al 12.10.2022
Membro
dal 12.11.2021
al 12.10.2022
-
-
Salvatore Caiata
FRATELLI D'ITALIA
-
dal 02.12.2021 al 12.10.2022
Membro
dal 12.11.2021
al 12.10.2022
Segretari
-
-
Sara Moretto
ITALIA VIVA
-
dal 02.12.2021 al 12.10.2022
Membro
dal 12.11.2021
al 12.10.2022
-
-
Francesca Bonomo
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 02.12.2021 al 12.10.2022
Membro
dal 12.11.2021
al 12.10.2022