Organi del
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate in materia di dazi doganali
8 giugno 1977 - 19 giugno 1979
(Legge 1 febbraio 1965, n. 13, art 4, e legge 14 dicembre 1976, n. 847)
VII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 3 maggio 1978 al 27 marzo 1979
Vicepresidente
-
-
Mario Usellini
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 14.07.1977 al 19.06.1979
Membro
dal 08.06.1977
al 19.06.1979