Organi del
Commissione parlamentare per le riforme istituzionali
24 novembre 1983 - 29 gennaio 1985
IX Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 24 novembre 1983 al 29 novembre 1983
-
sono assegnati
-
Giorgio Tullio Covi,
Antonio Bisaglia,
Pietro Scoppola,
Gianfilippo Benedetti,
Eliseo Milani,
Mariano Rumor,
Luigi Giugni,
Gianfranco Pasquino,
Aldo Sandulli,
Napoleone Colajanni,
Dante Schietroma,
Edoardo Romano Perna,
Roberto Maffioletti,
Roberto Ruffilli,
Giuliano Vassalli,
Ignazio Marcello Gallo,
Antonio Rastrelli,
Pietro Fosson,
Riccardo Triglia,
Giglia Tedesco Tato',
Beniamino Andreatta,
Adolfo Battaglia,
Mariotto Segni,
Alessandro Natta,
Virginio Rognoni,
Francesco Russo,
Roland Riz,
Luigi Preti,
Aldo Bozzi,
Augusto Barbera,
Ugo Spagnoli,
Ciriaco De Mita,
Claudio Pontello,
Stefano Rodota',
Renato Zangheri,
Pietro Ingrao,
Franco Franchi,
Tarcisio Gitti,
Carlo Casini,
Salvatore Ando',
Silvano Labriola,
Marco Pannella
Presidente
-
-
Aldo Bozzi
PARTITO LIBERALE ITALIANO
-
dal 24.11.1983 al 29.01.1985
Membro
dal 24.11.1983
al 29.01.1985