Organi del
Commissione parlamentare per le riforme istituzionali
24 novembre 1983 - 29 gennaio 1985
IX Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 12 luglio 1984 al 16 luglio 1984
Presidente
-
-
Aldo Bozzi
PARTITO LIBERALE ITALIANO
-
dal 24.11.1983 al 29.01.1985
Membro
dal 24.11.1983
al 29.01.1985
Segretari
-
-
Salvatore Ando'
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 30.11.1983 al 29.01.1985
Membro
dal 24.11.1983
al 29.01.1985
-
-
Tarcisio Gitti
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 30.11.1983 al 29.01.1985
Membro
dal 24.11.1983
al 29.01.1985