Organi del
Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni
29 luglio 1958 - 15 maggio 1963
(ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e dell'art. 1 della legge 23 agosto 1949, n. 681)
III Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 29 luglio 1958
-
sono assegnati
-
Maria De Unterrichter Jervolino,
Oscar Luigi Scalfaro,
Francesco De Vita,
Amos Zanibelli,
Giuseppe Speciale,
Fernando Schiavetti,
Davide Ulisse Lajolo,
Filippo Guerrieri,
Renato Tozzi Condivi,
Orazio Barbieri,
Arnaldo Forlani,
Alfredo Covelli,
Flavio Orlandi,
Mario Pedini,
Guido Mazzali
Vicepresidenti
-
-
Filippo Guerrieri
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 29.07.1958 al 15.05.1963
Membro
dal 29.07.1958
al 15.05.1963
Segretari
-
-
Fernando Schiavetti
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 29.07.1958 al 15.05.1963
Membro
dal 29.07.1958
al 15.05.1963
-
-
Flavio Orlandi
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 29.07.1958 al 15.05.1963
Membro
dal 29.07.1958
al 15.05.1963