Organi del
Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni
29 luglio 1958 - 15 maggio 1963
(ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e dell'art. 1 della legge 23 agosto 1949, n. 681)
III Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 30 luglio 1958 al 14 febbraio 1959
-
sono assegnati
-
Enrico Mole',
Giovanni Maria Cornaggia Medici,
Antonio Monni,
Giuseppe Alberti,
Edoardo Battaglia,
Gaetano Fiorentino,
Pier Carlo Restagno,
Onofrio Jannuzzi,
Mario Carelli,
Alberto Cianca,
Lando Ferretti,
Mario Cingolani,
Guido Bisori,
Cesare Luporini,
Giulio Pastore
Vicepresidenti
-
-
Filippo Guerrieri
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 29.07.1958 al 15.05.1963
Membro
dal 29.07.1958
al 15.05.1963
Segretari
-
-
Fernando Schiavetti
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 29.07.1958 al 15.05.1963
Membro
dal 29.07.1958
al 15.05.1963
-
-
Flavio Orlandi
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 29.07.1958 al 15.05.1963
Membro
dal 29.07.1958
al 15.05.1963