Organi del
Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni
29 luglio 1958 - 15 maggio 1963
(ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e dell'art. 1 della legge 23 agosto 1949, n. 681)
III Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 25 marzo 1960 al 11 maggio 1960
Vicepresidenti
-
-
Filippo Guerrieri
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 29.07.1958 al 15.05.1963
Membro
dal 29.07.1958
al 15.05.1963
Segretari
-
-
Fernando Schiavetti
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 29.07.1958 al 15.05.1963
Membro
dal 29.07.1958
al 15.05.1963
-
-
Flavio Orlandi
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 29.07.1958 al 15.05.1963
Membro
dal 29.07.1958
al 15.05.1963