Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIV Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Commissione permanente per la biblioteca della Camera
31 maggio 1880 - 25 settembre 1882
XIV Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 7 giugno 1880 al 24 settembre 1882
è assegnato
Filippo Mariotti
Presidente
Giovanni Battista Ruggeri Della Torre
dal 31.05.1880 al 25.09.1882
questore
Emanuele Borromeo
dal 31.05.1880 al 25.09.1882
Giuseppe De Riseis
dal 31.05.1880 al 25.09.1882
Segretario
Nicolò Melodia
dal 31.05.1880 al 25.09.1882
Altri membri
Filippo Mariotti
dal 07.06.1880 al 25.09.1882
Naviga
Storia
Composizione storica
31.05.1880
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Questore
viene eletto 1 Segretario
è assegnato 1 membro
04.06.1880
cessa 1 membro
07.06.1880
è assegnato 1 membro