Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIII Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
4 giugno 1996 - 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 9 novembre 1998 al 10 novembre 1998
viene eletto
VicePresidente
Pasquale Giuliano
Vicepresidente
Pasquale Giuliano
FORZA ITALIA
dal 09.11.1998 al 10.10.2000
Naviga
Storia
Composizione storica
04.06.1996
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 49 membri
1 sostituzione
03.07.1996
è assegnato 1 membro
11.07.1996
è assegnato 1 membro
17.10.1996
cessa 1 membro
22.10.1996
è assegnato 1 membro
22.11.1996
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
05.02.1997
sono assegnati 2 membri
cessa 1 membro
13.03.1997
sono assegnati 2 membri
cessa 1 membro
01.04.1997
cessa 1 membro
03.04.1997
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
12.05.1997
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
15.05.1997
sono assegnati 2 membri
cessano 2 membri
22.05.1997
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
26.06.1997
cessa 1 membro
08.07.1997
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
09.10.1997
cessa 1 membro
31.03.1998
cessa 1 membro
01.04.1998
è assegnato 1 membro
16.04.1998
cessa 1 membro
27.07.1998
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
cessano 6 membri
terminano 2 sostituzioni
28.07.1998
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 5 membri
1 sostituzione
21.10.1998
il Presidente lascia l'incarico
22.10.1998
1 Vicepresidente lascia l'incarico
27.10.1998
cessa 1 membro
28.10.1998
sono assegnati 3 membri
cessano 2 membri
2 sostituzioni
03.11.1998
sono assegnati 2 membri
cessano 2 membri
termina 1 sostituzione
04.11.1998
cessa 1 membro
05.11.1998
viene eletto il Presidente
06.11.1998
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
09.11.1998
viene eletto 1 Vicepresidente
11.11.1998
è assegnato 1 membro
12.01.1999
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
termina 1 sostituzione
13.01.1999
cessano 2 membri
20.01.1999
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
14.04.1999
cessa 1 membro
04.05.1999
è assegnato 1 membro
21.05.1999
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
21.06.1999
il Presidente lascia l'incarico
23.06.1999
cessa 1 membro
29.06.1999
è assegnato 1 membro
01.07.1999
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
02.07.1999
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
12.07.1999
è assegnato 1 membro
cessano 2 membri
14.07.1999
viene eletto il Presidente
1 sostituzione
21.07.1999
è assegnato 1 membro
17.09.1999
cessa 1 membro
22.09.1999
cessa 1 membro
23.09.1999
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
20.10.1999
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
22.12.1999
il Presidente lascia l'incarico
termina 1 sostituzione
04.01.2000
sono assegnati 2 membri
cessa 1 membro
1 sostituzione
05.01.2000
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
1 sostituzione
12.01.2000
sono assegnati 2 membri
cessa 1 membro
14.01.2000
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
18.01.2000
viene eletto il Presidente
cessa 1 membro
19.01.2000
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
21.01.2000
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
18.02.2000
1 sostituzione
16.03.2000
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
27.04.2000
1 sostituzione
04.05.2000
è assegnato 1 membro
12.05.2000
cessa 1 membro
30.05.2000
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
termina 1 sostituzione
31.05.2000
1 sostituzione
21.06.2000
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
14.09.2000
cessa 1 membro
termina 1 sostituzione
10.10.2000
è assegnato 1 membro
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
cessano 3 membri
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
11.10.2000
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
viene eletto 1 Segretario
è assegnato 1 membro
09.11.2000
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
26.02.2001
cessa 1 membro
27.02.2001
è assegnato 1 membro
Gruppi
POPOLARI DEMOCRATICI - L'ULIVO (1)
MISTO (1)
FORZA ITALIA (1)
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO (1)
ALLEANZA NAZIONALE (1)