Organi del
I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
15 marzo 2013 - 22 marzo 2018
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Presidenti
-
-
Francesco Paolo Sisto
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
-
dal 07.05.2013 al 20.07.2015
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018
altri membri
-
-
Mara Mucci
-
dal 27.02.2015 al 07.11.2016
dal 07.11.2016 al 28.03.2017