Organi del
III Commissione (Affari esteri e comunitari)
15 marzo 2013 - 22 marzo 2018
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 7 maggio 2013
-
sono assegnati
-
Maria Edera Spadoni,
Roberto Speranza,
Bruno Archi,
Cecile Kyenge,
Enzo Lattuca,
Andrea Manciulli,
Renata Bueno,
Gianluca Pini,
Arturo Scotto,
Federica Mogherini,
Massimo Bray,
Lia Quartapelle Procopio,
Umberto Bossi,
Guglielmo Picchi,
Carlo Sibilia,
Maria Chiara Carrozza,
Pia Elda Locatelli,
Emanuele Scagliusi,
Laura Garavini,
Marta Grande,
Alessio Tacconi,
Marietta Tidei,
Daniele Del Grosso,
Paolo Gentiloni Silveri,
Fucsia Fitzgerald Nissoli,
Fabrizio Cicchitto,
Khalid Chaouki,
Tiziano Arlotti,
Mario Marazziti,
Alessandro Di Battista,
Eleonora Cimbro,
Maria Rosaria Carfagna,
Marco Fedi,
Michele Nicoletti,
Fabio Porta,
Vincenzo Amendola,
Mario Caruso,
Edmondo Cirielli,
Rocco Crimi,
Mariano Rabino,
Claudio Fava,
Francesco Monaco,
Michaela Biancofiore,
Manlio Di Stefano,
Andrea Rigoni,
Valentino Valentini,
Marina Sereni
Presidente
-
-
Fabrizio Cicchitto
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
-
dal 07.05.2013 al 20.07.2015
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018
Vicepresidenti
-
-
Andrea Manciulli
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 07.05.2013 al 20.07.2015
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018
Segretari
-
-
Carlo Sibilia
MOVIMENTO 5 STELLE
-
dal 07.05.2013 al 20.07.2015
Membro
dal 07.05.2013
al 23.01.2017