Organi del
III Commissione (Affari esteri e comunitari)
15 marzo 2013 - 22 marzo 2018
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 18 marzo 2015
Presidente
-
-
Fabrizio Cicchitto
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
-
dal 07.05.2013 al 20.07.2015
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018
Vicepresidenti
-
-
Andrea Manciulli
PARTITO DEMOCRATICO
-
dal 07.05.2013 al 20.07.2015
Membro
dal 07.05.2013
al 22.03.2018
Segretari
-
-
Carlo Sibilia
MOVIMENTO 5 STELLE
-
dal 07.05.2013 al 20.07.2015
Membro
dal 07.05.2013
al 23.01.2017