Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
III Commissione (Affari esteri e comunitari)
23 marzo 2018 - 12 ottobre 2022
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 27 luglio 2021 al 4 agosto 2021
cessa
Simone Billi
Vicepresidente
Paolo Formentini
LEGA - SALVINI PREMIER
dal 29.07.2020 al 12.10.2022
Capogruppo
Eugenio Zoffili
LEGA - SALVINI PREMIER
dal 10.07.2019 al 12.10.2022
Naviga
Storia
Composizione storica
21.06.2018
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
vengono eletti 7 deputati alla carica di Capogruppo
sono assegnati 45 membri
5 sostituzioni
27.07.2018
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
20.09.2018
cessa 1 membro
1 subentro
03.06.2019
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
03.07.2019
1 Vicepresidente lascia l'incarico
10.07.2019
viene eletto 1 Vicepresidente
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
10.09.2019
cessa 1 membro
1 subentro
12.09.2019
è assegnato 1 membro
19.09.2019
2 sostituzioni
23.09.2019
è assegnato 1 membro
24.09.2019
1 Capogruppo lascia l'incarico
25.09.2019
è assegnato 1 membro
27.09.2019
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
cessano 2 membri
3 sostituzioni
1 subentro
termina 1 subentro
26.02.2020
cessa 1 membro
22.04.2020
cessa 1 membro
22.07.2020
sono assegnati 2 membri
cessa 1 membro
1 sostituzione
terminano 2 sostituzioni
27.07.2020
viene eletto 1 Capogruppo
28.07.2020
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
29.07.2020
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 2 membri
cessano 2 membri
30.07.2020
cessa 1 membro
1 subentro
05.08.2020
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
25.08.2020
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
28.10.2020
cessa 1 membro
17.12.2020
cessa 1 membro
22.12.2020
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
13.01.2021
è assegnato 1 membro
17.02.2021
cessa 1 membro
02.03.2021
1 Capogruppo lascia l'incarico
1 sostituzione
09.03.2021
sono assegnati 5 membri
cessa 1 membro
2 sostituzioni
11.03.2021
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
cessano 2 membri
1 sostituzione
18.03.2021
è assegnato 1 membro
cessano 4 membri
termina 1 subentro
23.03.2021
1 sostituzione
1 subentro
termina 1 subentro
24.03.2021
è assegnato 1 membro
16.04.2021
1 sostituzione
26.04.2021
cessa 1 membro
1 subentro
termina 1 sostituzione
11.06.2021
viene eletto 1 Capogruppo
16.06.2021
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
23.06.2021
cessa 1 membro
1 subentro
30.06.2021
cessa 1 membro
27.07.2021
cessa 1 membro
05.08.2021
è assegnato 1 membro
11.10.2021
è assegnato 1 membro
22.11.2021
è assegnato 1 membro
1 sostituzione
20.01.2022
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
17.03.2022
1 Capogruppo lascia l'incarico
termina 1 subentro
23.03.2022
viene eletto 1 Capogruppo
1 Capogruppo lascia l'incarico
12.04.2022
è assegnato 1 membro
21.04.2022
cessa 1 membro
10.06.2022
è assegnato 1 membro
23.06.2022
1 Capogruppo lascia l'incarico
24.06.2022
viene eletto 1 Capogruppo
cessano 2 membri
27.06.2022
sono assegnati 2 membri
08.07.2022
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
12.07.2022
viene eletto 1 Capogruppo
è assegnato 1 membro
01.09.2022
1 subentro
termina 1 subentro
Gruppi
PARTITO DEMOCRATICO (2)
MOVIMENTO 5 STELLE (1)
LEGA - SALVINI PREMIER (2)
MOVIMENTO 5 STELLE (1)
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE (2)
MISTO (1)
FRATELLI D'ITALIA (1)
ITALIA VIVA (1)
LIBERI E UGUALI (1)
MOVIMENTO 5 STELLE (1)
CORAGGIO ITALIA (1)